Harald Ettl
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz
01.02.1991-03.04.1992 - Bundesminister im Bundeskanzleramt
17.12.1990-01.02.1991 - Bundesminister für Gesundheit und öffentlichen Dienst im Bundeskanzleramt
02.02.1989-17.12.1990 - Mitglied des Europäischen Parlaments, SPÖ
11.11.1996-14.07.2009
Kurzbiografie
Geb.: 07.12.1947, Gleisdorf
Berufliche Tätigkeit: Stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Metall-Textil-Nahrung
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Vizepräsident der Internationalen Textil- Bekleidungs- und Lederarbeitervereinigung (ITBLAV) seit 2004
- Vorsitzender der Gewerkschaft Textil-Bekleidung-Leder 1984-2000
- Vorsitzender-Stellvertreter der Gewerkschaft Metall-Textil 2000-2006
- Stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Metall-Textil-Nahrung seit Mai 2006
- Vorsitzender des Arbeitskreises für Integrationsfragen im ÖGB bis 1989
- Vorsitzender-Stellvertreter der Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter im ÖGB seit 1987
- Stellvertretender Obmann der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 1978-1989
- Vorsitzender des Sektionsausschusses Unfallversicherung im Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger 1978-1989
- Obmann des Vereins für Konsumenteninformation seit 1993
Beruflicher Werdegang
- Zentralsekretär der Gewerkschaft Textil-Bekleidung-Leder 1973-1984
- Sekretär der Gewerkschaft Textil-Bekleidung-Leder
- Betriebsassistent bei der Fa. Karl Eybl
Bildungsweg
- Höhere Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt für Textilindustrie (Ing.) 1963-1968
- Realgymnasium in Oberschützen 1958-1962
- Präsenzdienst 1968-1969
- Volksschule in Gleisdorf 1954-1958
Ehrenzeichen
- Großes Goldenes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 14.07.2009