Franz Koller
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, F
16.11.1999-06.11.2000 - Abgeordneter zum Nationalrat (XX. GP), F
15.01.1996-28.10.1999
Kurzbiografie
Geb.: 06.05.1947, Edlitz
Berufliche Tätigkeit: Landwirt
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Grafendorf seit 1980
- Bezirksparteiobmann der FPÖ Hartberg seit 1992
- Kammerrat der Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark Graz 1991-1996
Beruflicher Werdegang
- Ökonomierat 2003
- selbständiger Landwirt seit 1975
- Mitarbeit im elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb 1966-1975
Bildungsweg
- Landwirtschaftsmeister, Obstbaumeister
- landwirtschaftliche Fachschule 1964-1966
- Volksschule 1953-1961
- Präsenzdienst 1967-1968
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 06.11.2000