Josef Trenk
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XX. GP), F
14.05.1998-20.05.1998 - Abgeordneter zum Nationalrat (XIX.-XX. GP), F
08.05.1995-11.11.1996
Kurzbiografie
Geb.: 26.09.1946, Neunkirchen (Niederösterreich)
Verst.: 09.03.2016, Ternitz (Niederösterreich)
Berufliche Tätigkeit: Angestellter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Ternitz 1990-1995
- Stadtrat in Ternitz 1995
Beruflicher Werdegang
- Tätigkeit im Gastgewerbe seit 1986
- Autoverkäufer bei Toyota 1979-1985
- Angestellter bei der Interunfall Versicherung 1974-1979
- Beschäftigung bei der Firma Schoeller Bleckmann 1967-1974
- Maler und Anstreicher bei der Firma Steiner 1963-1967
Bildungsweg
- Berufsschule (erlernter Beruf: Maler) 1962-1965
- Hauptschule Ternitz 1958-1962
- Volksschule Ternitz 1954-1958
- Präsenzdienst 1965
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 11.03.2016