Verena Dunst
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Nationalrat (XX. GP), SPÖ
01.01.1999-28.10.1999 - Abgeordnete zum Nationalrat (XX. GP), SPÖ
14.03.1996-04.02.1997 - Abgeordnete zum Nationalrat (XIX. GP), SPÖ
15.12.1994-14.01.1996
Kurzbiografie
Geb.: 07.02.1958, Zürich
Berufliche Tätigkeit: Lehrerin
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Burgenländischen Landtag 2000
- Mitglied der Burgenländischen Landesregierung (Landesrätin) seit 2000
- Mitglied des Gemeinderates von Strem/Moschendorf 1992-1995
- Mitglied des Gemeinderates von Moschendorf seit 1995
- Mitglied des Gemeindevorstandes seit 1994
- Bezirksfrauenvorsitzende der SPÖ Güssing seit 1982
- Stellvertretende Landesfrauenvorsitzende der SPÖ Burgenland seit 1982
- Bezirksparteivorsitzender-Stellvertreterin der SPÖ Güssing 1987-1997
- Bezirksparteivorsitzende der SPÖ Güssing seit 1997
- Mitglied des Landesparteivorstandes der SPÖ Burgenland seit 1982
- Mitglied des Landesparteipräsidiums der SPÖ Burgenland seit 1997
Beruflicher Werdegang
- Direktorin der Polytechnischen Schule Güssing 1998-2000
- Lehrerin an der Polytechnischen Schule Güssing seit 1980
Bildungsweg
- Pädagogische Akademie Eisenstadt (Lehramtsprüfung für Hauptschulen 1980, Lehramtsprüfung für den Polytechnischen Lehrgang 1985)
- Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe 1972-1977
- Hauptschule Güssing 1968-1972
- Volksschule Moschendorf 1964-1968
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 28.10.1999