Dr. Sonja Moser-Starrach
(seit 25.6.2004: Dr. Sonja Stiegelbauer)
(bis 16.6.1998: Dr. Sonja Moser)
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Nationalrat (XX. GP), ÖVP
15.01.1996-28.10.1999 - Bundesministerin für Jugend und Familie
16.01.1995-12.03.1996 - Bundesministerin ohne Portefeuille
29.11.1994-16.01.1995
Kurzbiografie
Geb.: 23.09.1946, Innsbruck
Berufliche Tätigkeit: Lehrerin, Historikerin
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesparteivorstandes der ÖVP seit 1994
- Mitglied des Landesparteivorstandes der ÖVP Tirol seit 1994
- Mitglied des Landtagsklubs der ÖVP Tirol seit 1994
Beruflicher Werdegang
- Hauptschullehrerin 1978-1994
- Volksschullehrerin 1974-1975 sowie 1966-1973
Bildungsweg
- Wiederaufnahme des Studiums (Dr. phil.) 1991-1994
- Studium der Urgeschichte, Geschichte und Philosophie 1967-1972
- Lehrerbildungsanstalt 1961-1966
- Realgymnasium 1958-1961
- Hauptschule 1957-1958
- Volksschule 1953-1957
Ehrenzeichen
- Großes Goldenes Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich
- norwegischer Verdienstorden
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 28.10.1999