Susanne Rieß
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Nationalrat (XX. GP), F
25.05.1998-28.10.1999 - Abgeordnete zum Nationalrat (XVIII. GP), FPÖ
09.06.1993-06.11.1994
Kurzbiografie
Geb.: 15.09.1961, Mödling
Berufliche Tätigkeit: Assistentin der Geschäftsführung
Beruflicher Werdegang
- Assistentin der Geschäftsführung im Familienbetrieb Firma Loysch in Melk seit 1989
- Praxis in diversen Banken
Bildungsweg
- Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien
- Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Frauenberufe (Matura 1981)
- Pflichtschulen
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 28.10.1999