Dr. Michael Rockenschaub
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, F
07.11.1994-02.11.1997 - Mitglied des Bundesrates, FPÖ
30.10.1991-06.11.1994
Kurzbiografie
Geb.: 16.12.1954, Schärding
Berufliche Tätigkeit: Sparkassenangestellter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Vorsitzender des Ringes Freiheitlicher Studenten 1977-1979
- Mitglied des Landesparteivorstandes der FPÖ Oberösterreich 1992
- Stadtparteiobmann der FPÖ Linz 1993-1994
- Mandatar im Zentralausschuß der Österreichischen Hochschülerschaft 1977-1980
Beruflicher Werdegang
- Abteilungsdirektor 1996
- Prokurist 1992
- Abteilungsleiter 1990
- Bediensteter der Allgemeinen Sparkasse Oberösterreich Bank AG in Linz 1983
- Angestellter im Kunst- und Antiquitätenhandel 1980-1983
Bildungsweg
- Studium der Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien (Mag. rer soc. oec. 1978, Dr. rer. soc. oec. 1981)
- Allgemeinbildende höhere Schule Schärding 1965-1973
- Volksschule Schärding 1961-1965
- Präsenzdienst 1973-1974
- Oberleutnant der Reserve 1980
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 15.06.2010