Josef Meisinger
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XIX.-XX. GP), F
07.11.1994-28.10.1999 - Abgeordneter zum Nationalrat (XVIII. GP), FPÖ
05.11.1990-06.11.1994
Kurzbiografie
Geb.: 11.09.1943, Feldkirchen an der Donau
Berufliche Tätigkeit: Sachbearbeiter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Feldkirchen an der Donau seit 1980
- Obmann der FPÖ-Gemeinderatsfraktion Feldkirchen an der Donau 1980-1990
- Mitglied der Landesparteileitung der FPÖ Oberösterreich 1990
- Bezirksparteiobmann der FPÖ Urfahr-Umgebung seit 1994
- Kammerrat der Arbeiterkammer Oberösterreich seit 1994
Beruflicher Werdegang
- Angestellter der VOEST-Alpine-Stahl (Terminsachbearbeiter) seit 1972
- Bei einigen Firmen als Modelltischler tätig
Bildungsweg
- Meisterprüfung
- Berufsschule (erlernter Beruf: Modelltischler)
- Hauptschule 1954-1958
- Volksschule 1949-1954
- Präsenzdienst 1963
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 24.04.2008