Franz Kampichler
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XX.-XXI. GP), ÖVP
14.03.1996-19.12.2002 - Abgeordneter zum Nationalrat (XIX. GP), ÖVP
13.12.1994-14.01.1996 - Abgeordneter zum Nationalrat (XVIII. GP), ÖVP
09.07.1993-06.11.1994 - Mitglied des Bundesrates, ÖVP
02.07.1985-08.07.1993
Kurzbiografie
Geb.: 27.06.1947, Wien
Berufliche Tätigkeit: Kaufmännischer Angestellter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Edlitz seit 1980
- Bürgermeister von Edlitz 1993-2002
- Bezirksobmann des ÖAAB Neunkirchen 1983-2002
- Landesvorsitzender des Niederösterreichischen Familienbundes 1985-1995
- Präsident der Interessenvertretung der Niederösterreichischen Familien seit 1987
- Präsident des Österreichischen Familienbundes 1993-1997
Beruflicher Werdegang
- Akquisiteur bei der Firma Heizbösch in Lustenau
- Verkäufer im Außendienst bei der Firma Kortmann und Schulte (Wien)
- Filialleiter der Firma Josef Kampichler
Bildungsweg
- Kaufmännische Berufsschule in Wiener Neustadt und Theresienfeld 1961-1964
- Hauptschule 1957-1961
- Volksschule 1953-1957
- Präsenzdienst 1967
Ehrenzeichen
- Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
- Großes Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 24.11.2020