Anna Elisabeth Haselbach
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SPÖ
09.12.1987-31.12.2007 - Vizepräsidentin des Bundesrates
01.01.2005-31.12.2007 - Vorsitzende der 16. Bundesversammlung
08.07.2004 - Präsidentin des Bundesrates
01.07.2004-31.12.2004 - Vizepräsidentin des Bundesrates
23.05.2001-30.06.2004 - Vizepräsidentin des Bundesrates
01.07.2000-27.04.2001 - Präsidentin des Bundesrates
01.01.2000-30.06.2000 - Vizepräsidentin des Bundesrates
01.01.1996-31.12.1999 - Präsidentin des Bundesrates
01.07.1995-31.12.1995 - Präsidentin des Bundesrates
01.01.1991-30.06.1991
Kurzbiografie
Geb.: 06.12.1942, Berlin
Berufliche Tätigkeit: Bundesbeamtin i.R.
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bezirksrätin in Wien/Brigittenau 1978-1987
- Abgeordnete zum Wiener Landtag und Mitglied des Wiener Gemeinderates Mai bis Dezember 1987
- Mitglied des Bezirksparteivorstandes der SPÖ Wien/Brigittenau
- Stellvertretende Vorsitzende des Bezirksfrauenkomitees
Beruflicher Werdegang
- Amtsdirektorin 1999
- Sektion Forschung (nach Ministerwechsel) 1987
- im Büro des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung tätig 1977-1987
- Mitarbeit im Bundesfrauensekretariat der SPÖ 1976-1977
Bildungsweg
- Allgemeinbildende höhere Schule (Matura 1961)
- Volksschule
Ehrenzeichen
- Großes Silbernes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich
- Großes Goldenes Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich
- Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien
- Großkreuz - spanischer Zivil-Verdienst-Orden
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 07.01.2008