Ilse Giesinger
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
26.10.1991-04.10.2004 - Schriftführerin des Bundesrates
01.07.1994-04.10.2004
Kurzbiografie
Geb.: 26.01.1947, Feldkirch
Berufliche Tätigkeit: Prokuristin
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied der Gemeindevertretung von Koblach 1975-1990 sowie seit 2000
- Mitglied der ÖVP und des Österreichischen Wirtschaftsbundes (ÖWB) seit 1975
- gewähltes Mitglied der Bezirksparteileitung der ÖVP Feldkirch seit 1980
- Mitglied der Ortsparteileitung der ÖVP Koblach seit 1983
- gewähltes Mitglied der Landesparteileitung der ÖVP Vorarlberg seit 1983
- Mitglied des Landesparteipräsidiums der ÖVP Vorarlberg seit 1991
- Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft "Frau in der Wirtschaft" des Österreichischen Wirtschaftsbundes (ÖWB) Vorarlberg seit 1986
- Obmannstellvertreterin des ÖWB Koblach 1987
- bestellte Vorsitzende von "Frau in der Wirtschaft" der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Vorarlberg seit 1987
- Mitglied der Landesleitung der Frauenbewegung der ÖVP Vorarlberg
- Mitglied der Landesleitung und des Präsidiums des Österreichischen Wirtschaftsbundes (ÖWB) Vorarlberg
Beruflicher Werdegang
- Prokura und Angestellte der Joh. Jos. Amann KG seit 1999
- geschäftsführende Komplementärin im elterlichen Betrieb (Joh. Jos. Amann KG) 1973-1999
- Mitarbeit im elterlichen Betrieb 1965-1973
Bildungsweg
- Weiterbildungskurse in Betriebsführung, Sprachen, Handmaschinen- und Mehrkopfautomatenstickerei
- Handelsschule
- Pflichtschulen
Ehrenzeichen
- Großes Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 04.10.2004